Jose ruyman torcelly garcia
Nettet2 dager siden · Unidos por Gran Canaria ( UxGC ) ha presentado su lista electoral para el Cabildo de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo. Estará encabezada por el ex alcalde de Arucas y ex diputado ... NettetInformación de RUYMAN TORCELLY GARCIA JOSE empresario en SEVILLA. Información del empresario directivo: dirección, teléfono móvil, cargos, nombramientos, …
Jose ruyman torcelly garcia
Did you know?
NettetTRUJILLO AYMES, PHILIPPE Número de colegiado 877. Colegio TARRAGONA - CP: 43850 Ejerciente: Sí Fecha de alta: 08/03/1984 977368081 NettetRuymán García es un analista especialista en temas militares y de defensa que cuenta con uno de los principales canales de Youtube en español sobre esta mate... Ruymán García es un analista...
NettetHumanos, D. José Ruymán Torcelly García • La Jefa del Departamento de Asesoría Jurídica, Dª Carmen Ricca Ribelles • La Jefa del Servicio de Prevención, Dª Carmen Labrador Gragea. - Secretaria: la Jefa del Departamento de Calidad, Dª Mª Ángeles Herrera Torrero. TUSSAM . NettetDirectorio de administradores de empresas. ¿No encuentra el administrador que necesita? Utilice nuestro Buscador Gratuito:
NettetRubén García Lancharro Departamento de Administración de Personal. Juan Antonio Pérez Simón Departamento de Desarrollo Profesional. José Luis Sánchez Delgado Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. Lourdes López Vileya Departamento Adjunto a Dirección de RR.HH. José Ruymán Torcelly García Departamento de … NettetJose Ruyman Torcelly Garcia, 2 empresas. Pablo Martinez Del Cerro Solis, 2 empresas. Araceli Lorenzo Coronel. Documentos presentados. Tipo Documento Fecha publicación Fecha Inscripción Enlace descarga; Finanzas: 01-feb-2024: Depósito de Cuentas Anuales (2024 ordinarias) Finanzas: 19-sep-2024:
NettetHumanos, D. José Ruymán Torcelly García • La Jefa del Departamento de sesoría A Jurídica, Dª Carmen Ricca Ribelles • La Jefa del Dpto. de Prevención de Riesgos …
Nettet• La Directora Económico Financiera, Dª Gloria Maqueda García • El Jefe del Departamento Adjunto a la Dirección de Recursos Humanos, D. José Ruymán … name of grapes used to make wineNettetDestinatario: José Ruyman Torcelly García Código: 41002352011981 Visto el Convenio Colectivo de la empresa Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Código 41002352011981), suscrita por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2024 a 31 de diciembre de 2024 meeting diary templateNettetRuyman Torcelly Garcia Jose; Socio. Lorenzo Coronel Araceli; Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil. Datos registrales: T 6404 , F 165, S 8, H SE114511, I/A 1 (20/07/2024) CVE: BORME-A-2024-143-41. Datos del registro mercantil de Sevilla. Número de acto: 312.367 Número de página: 33.703 name of grayson perry\u0027s alter egoNettetTORCELLY GARCIA, JOSE RUYMAN. Abogados; Abogados Sevilla; Número de colegiado 10553. Colegio SEVILLA. Ejerciente: Sí Localidad: Sevilla Fecha de alta en … meeting disappeared from outlookNettet30. jan. 2024 · LORENZO MARTIN JOSE SANTIAGO. Consejero. Cese: 30/01/2024 Ver más. REINA CARMONA MANUEL. ... Nombramiento: 19/08/2024 Ver más. RUYMAN TORCELLY GARCIA JOSE. Apoderado. Nombramiento: 31/12/2024 Ver más. ESPADAS CEJAS JUAN. Consejero. Cese: 22/11/2024 Ver más. ESPADAS CEJAS JUAN. meeting disappeared from outlook organizerNettetVe el perfil de José Ruymán Torcelli García en LinkedIn, la mayor red profesional del mundo. José Ruymán tiene 2 empleos en su perfil. Ve el perfil completo en LinkedIn y … name of greek mythologyNettetDebt check reports, financial statements and directors of Transportes Urbanos De Sevilla Municipal Mp SA, A41042474 and, phone 954557200, in diego De... meeting director crossword clue